Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TØMRER- OG SNEDKERMESTER NIELS LIEN ApS. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2020-02-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Disagervej 13, 4200 Slagelse (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Direktion: Casper Elvang Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri samt foretage investering i værdipapirer, herunder aktier. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-21 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: ca@nielslien.dk (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Legale ejere: Casper Elvang Andersen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Navne: Casper Andersen Holding ApS (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Reelle ejere: Casper Elvang Andersen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Stiftere: Casper Elvang Andersen (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Vedtægter: 2016-06-21 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-21)