Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | ||||
Direktion | Vedtægter | Kapital | Navne | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Bibranche | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 tilføjes Legale ejere: Xuan Zhao, Tianshu Liu (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-29 fjernes Legale ejere: Xuan Zhao (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 tilføjes Reelle ejere: Xuan Zhao (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-29 fjernes Reelle ejere: Xuan Zhao (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-01-03 tilføjes Binavne: Go Film ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-31 tilføjes Direktion: Xuan Zhao (direktør) (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-31 fjernes Direktion: Tianshu Liu (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: Xuan Zhao (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Tianshu Liu (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Xuan Zhao (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Tianshu Liu (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-31 tilføjes Vedtægter: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 tilføjes Navne: NordPlus ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-07 fjernes Navne: NordPlus IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-08 tilføjes Vedtægter: 2021-10-08 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2021-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med konsulentservice samt aktiviteter i tilknytning hertil, også rejsearrangør for forretning og kulturudveksling formål. The company is offering consultant service and activities, as well as travel arrangment for business/culture exchange purposes. (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-01 tilføjes Bibranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-01 tilføjes Vedtægter: 2019-01-01 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Tianshu Liu (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2016-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nordplus.dk (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Tianshu Liu (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Tianshu Liu (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhus Boulevard 101, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med konsulentservice samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2016-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2016-06-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Navne: NordPlus IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2016-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Stiftere: Tianshu Liu (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-21 tilføjes Vedtægter: 2016-06-21 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2016-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)