Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Overgaard Ziwes | 20.06.2016 | 12.03.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Casper Hansen | 23.08.2018 | 01.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Raunsbæk | 19.02.2018 | 01.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Geert Winther Skovsgaard | 19.02.2018 | 01.11.2018 | formand |
Jan Nygaard | 19.02.2018 | 01.08.2018 | bestyrelsesmedlem |