Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 tilføjes Vedtægter: 2022-12-19 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2016-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: DS Energy ApS. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2018-02-27 sletter virksomheden Ejerskaber: I Plan ApS. (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2018-03-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mumie 5-6 ApS. (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-09-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Next Energy ApS. (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2020-01-16 sletter virksomheden Ejerskaber: DS Energy ApS. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DS Energy ApS. (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MM-Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-03-26 sletter virksomheden Ejerskaber: DS Energy ApS. (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DS Energy ApS. (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2022-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DS Net ApS. (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-08-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DS Net ApS. (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kingosvej 28, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 tilføjes Direktion: Morten Byrgiel Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed, gennem aktivt ejerskab i datterselskaber. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-16 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 tilføjes Legale ejere: Morten Byrgiel Madsen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2016-06-16 tilføjes Navne: Byrgiel Holding ApS (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 tilføjes Reelle ejere: Morten Byrgiel Madsen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2016-06-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 tilføjes Stiftere: Morten Byrgiel Madsen (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 tilføjes Vedtægter: 2016-06-16 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-21)