Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Hovedbranche |
Den 2024-08-30 tilføjes Direktion: Kathrine Pors Johnsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-30 fjernes Direktion: Carsten Greve Iversen (direktør) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2016-06-10 sletter virksomheden Ejerskaber: ANPARTSSELSKABET AF 31/8 1984. (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2022-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Glentevej 61-65 P/S. (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Glentevej 61-65 ApS. (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GAMMEL LYNGVEJ P/S. (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEMENTARSELSKABET GAMMEL LYNGVEJ ApS. (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2024-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 tilføjes Vedtægter: 2024-02-05 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-19 tilføjes Direktion: Malene Rhode Carstensen (direktør) (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-19 fjernes Direktion: Jesper Lund (direktør) (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-04 tilføjes Reelle ejere: Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-04 fjernes Reelle ejere: Line Hansen Brunsborg, Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-03 fjernes Reelle ejere: Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 tilføjes Legale ejere: Lars Larsen Group A/S (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 fjernes Legale ejere: Line Hansen Brunsborg, Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg, Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-18 tilføjes Reelle ejere: Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg, Line Hansen Brunsborg, Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg, Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2020-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2020-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-01 tilføjes Direktion: Jesper Lund (direktør) (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2020-02-01 fjernes Direktion: Jacob Brunsborg (direktør) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Lars Kristinus Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-19 fjernes Legale ejere: Lars Kristinus Larsen (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-19 fjernes Reelle ejere: Lars Kristinus Larsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2019-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2019-06-19 tilføjes Direktion: Jacob Brunsborg (direktør) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-06-19 tilføjes Vedtægter: 2019-06-19 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-02-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-06-10 tilføjes Direktion: Lars Kristinus Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2016-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og investering. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-08-31 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-01 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 12.000.000,00 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Legale ejere: Lars Kristinus Larsen, Line Hansen Brunsborg, Søren Hansen Brunsborg, Christine Birk Brunsborg, Christian Birk Brunsborg, Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2016-06-10 tilføjes Navne: Anpartsselskabet af 31/8 1984 II (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Reelle ejere: Lars Kristinus Larsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2016-06-10 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Stiftere: Lars Kristinus Larsen (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Vedtægter: 2016-06-10 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2015-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-26)