Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2011-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TH. OLESEN IMPORT A/S. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Poul Theis Westermann (offentliggjort 2023-01-29)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Hans Theis Westermann (offentliggjort 2023-01-29)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Hans Theis Westermann (offentliggjort 2023-01-29)
Den 2022-11-11 tilføjes Reelle ejere: Poul Theis Westermann (offentliggjort 2022-11-13)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-01 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med import, eksport og handel samt dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed, herunder køb og salg af antikviteter og lign (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-20 tilføjes Vedtægter: 1999-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-20 fjernes Bestyrelse: Poul Theis Westermann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-28 tilføjes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-29 tilføjes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkovsvej 39, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-07-08 tilføjes Bestyrelse: Poul Theis Westermann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-07-08 tilføjes Direktion: Hans Theis Westermann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-07-08 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-07-08 tilføjes Legale ejere: Hans Theis Westermann (offentliggjort 2023-01-29)
Den 1985-07-08 tilføjes Navne: DANTRADING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-07-08 tilføjes Reelle ejere: Hans Theis Westermann (offentliggjort 2023-01-29)
Den 1985-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1985-07-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)