Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Binavne | ||||
Formål | Bibranche | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: lotte.mentz@gmail.com (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Kontaktoplysninger: cm@cmraadgivning.dk (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Have a Beauty Break ApS. (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-25 tilføjes Binavne: Balance by Lotte ApS (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med undervisning, vejledning og rådgivning af borger, herunder tilbyde metorordning og støtte med personlig udvikling, skønhedspleje mv. samt anden hermed forbunden aktivitet. (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-04-24 tilføjes Bibranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-24 tilføjes Vedtægter: 2020-04-24 (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Petersborgvej 15, 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftebakken 15, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Hjemmeside: cmraadgivning.dk (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: cm@cmraadgivning.dk (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftebakken 15, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftebakken 15, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftebakken 15, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2016-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftebakken 15, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftebakken 15, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-06-20 tilføjes Direktion: Michel Reumert Ascanius Reffs (direktør) (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med undervisning, vejledning og rådgivning af borger, herunder tilbyde mentorordning og støtte med personlig udvikling samt anden hermed for-bunden aktivitet. (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2016-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-20 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-20 tilføjes Legale ejere: Lotte Vangsbo Reffs (offentliggjort 2017-10-28)
Den 2016-06-20 tilføjes Navne: CM Rådgivning ApS (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-20 tilføjes Reelle ejere: Lotte Vangsbo Reffs (offentliggjort 2017-10-28)
Den 2016-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-20 tilføjes Stiftere: Lotte Vangsbo Reffs (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-20 tilføjes Vedtægter: 2016-06-20 (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2016-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-20)