Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Navne | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Reelle ejere | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wiehesvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wiehesvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Wiehesvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngevej 101, 3660 Stenløse (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-05 tilføjes Navne: JASOL I/S (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-04-04 tilføjes Navne: SAJOL I/S (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-04-04 fjernes Navne: SAJOL I/S (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-04-03 fjernes Navne: Törnqvist og Mønsted I/S (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-04 tilføjes Kontaktoplysninger: louilouiloui@gmail.com (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Kontaktoplysninger: jacobmoensted@gmail.com (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-17 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-17 tilføjes Reelle ejere: Jacob Christian Mønsted, Louise-Marie Törnqvist (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngevej 101, 3660 Stenløse (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-01 tilføjes Interessenter: Louise-Marie Törnqvist, Jacob Christian Mønsted (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jacobmoensted@gmail.com (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Navne: Törnqvist og Mønsted I/S (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2016-06-17)