Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Christian Worsøe Mogensen | 06.04.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Carlsen | 19.03.2020 | 06.04.2023 | direktør |
Liselotte Vinther Winsløv | 18.04.2019 | 19.03.2020 | direktør |
Hans Christian Markvardt Pedersen | 29.03.2018 | 18.04.2019 | direktør |
Lars Barkholt Ovesen | 16.06.2016 | 29.03.2018 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Christian Worsøe Mogensen | 06.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bent Lund Thomsen | 06.04.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Carlsen | 19.03.2020 | 06.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Christian Worsøe Mogensen | 18.04.2019 | 05.04.2023 | formand |
Liselotte Vinther Winsløv | 18.04.2019 | 19.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Markvardt Pedersen | 29.03.2018 | 18.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Elisa Lykke Julsgaard | 29.03.2018 | 18.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Wichmann | 06.11.2017 | 29.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Thomsen | 16.06.2016 | 29.03.2018 | formand |
Lars Barkholt Ovesen | 16.06.2016 | 06.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Elisa Lykke Julsgaard | 16.06.2016 | 14.08.2017 | bestyrelsesmedlem |