Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Michelsen Lomholt-Thomsen | 01.01.2024 | adm. dir |
Bo Gordon Vallentin | 21.03.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Leon Lovmand | 30.06.2023 | 01.01.2024 | direktør |
Michael Slipsager | 10.06.2016 | 30.06.2023 | direktør |
Jan Leon Lovmand | 10.06.2016 | 25.10.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Slipsager | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Bamberger Bro | 01.01.2024 | formand |
Christoffer Arthur Müller | 07.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Michelsen Lomholt-Thomsen | 21.03.2022 | 01.01.2024 | formand |
Christian Bamberger Bro | 21.03.2022 | 31.12.2023 | næstformand |
Michael Slipsager | 21.03.2022 | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Troels Ørting Jørgensen | 07.01.2022 | 21.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Bamberger Bro | 07.01.2022 | 20.03.2022 | formand |
Søren Elmelund Johansen From | 11.10.2020 | 07.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Pape | 11.10.2020 | 07.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Leon Lovmand | 25.08.2020 | 07.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Troels Ørting Jørgensen | 25.08.2020 | 06.01.2022 | formand |
Ketil Årdal | 06.12.2017 | 07.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Troels Ørting Jørgensen | 06.12.2017 | 24.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Michael Slipsager | 25.10.2017 | 11.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Holch Povlsen | 25.10.2017 | 11.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jan Leon Lovmand | 25.10.2017 | 24.08.2020 | formand |