Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Reelle ejere | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2022-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-04-23)
Den 2022-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-23)
Den 2022-04-22 Statstidende Dekret
Den 2022-02-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-23)
Den 2022-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-23)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-27 fjernes Direktion: David Heiberg Toksvang (direktør) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-03 tilføjes Direktion: Sander Christoffer Pennerup (direktør) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Sander Christoffer Pennerup (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-31 fjernes Reelle ejere: Sander Christoffer Pennerup (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-22 tilføjes Reelle ejere: Sander Christoffer Pennerup (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-10-22 fjernes Direktion: Sander Christoffer Pennerup (direktør) (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-03 tilføjes Direktion: David Heiberg Toksvang (direktør) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2017-10-03 tilføjes Hjemmeside: www.hjemfisk.com (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hjemfisk.com (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2016-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulgårdsvej 92, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-07 tilføjes Direktion: Sander Christoffer Pennerup (direktør) (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2016-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive fiskebutik samt beslægtet virksomhed hertil. (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-07 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-07 tilføjes Hovedbranche: Fiskeforretninger (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 671,00 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-07 tilføjes Legale ejere: Sander Christoffer Pennerup (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2016-06-07 tilføjes Navne: Hjem-fisk 2016 IVS (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-07 tilføjes Stiftere: Sander Christoffer Pennerup (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2016-06-07 tilføjes Vedtægter: 2016-06-07 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)