Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2019-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjelkes Allé 5, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-15 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-21 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-20 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-21 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-21 fjernes Kontaktoplysninger: an-a@an-a.dk (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-21 fjernes Legale ejere: Per-Kristian Hansson (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-21 fjernes Navne: AN-A IVS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-21 fjernes ObligatoriskEmail: an-a@an-a.dk (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-21 fjernes Reelle ejere: Per-Kristian Hansson (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-21 fjernes Stiftere: Per-Kristian Hansson (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-07-17 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-11-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Direktion: Per-Kristian Hansson (direktør) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-11-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-20 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjelkes Allé 5, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjelkes Allé 5, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: an-a@an-a.dk (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-10-19 fjernes Kontaktoplysninger: animArchIVS@gmail.com (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-10-20 tilføjes ObligatoriskEmail: an-a@an-a.dk (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-10-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Per-Kristian Hansson (direktør) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-02-01 tilføjes Navne: AN-A IVS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-02-01 tilføjes Vedtægter: 2017-02-01 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-01-31 fjernes Navne: animArch IVS (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjelkes Allé 5, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-06-15 tilføjes Direktion: Per-Kristian Hansson (direktør) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitekt virksomhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-15 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-06-15 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-06-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: animArchIVS@gmail.com (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-06-15 tilføjes Legale ejere: Per-Kristian Hansson (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-06-15 tilføjes Navne: animArch IVS (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-06-15 tilføjes Reelle ejere: Per-Kristian Hansson (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-06-15 tilføjes Stiftere: Per-Kristian Hansson (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-06-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-06-15 tilføjes Vedtægter: 2016-06-15 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)