Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henrik Cavlings Alle 5, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Henrik Cavlings Alle 5, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henrik Cavlings Alle 5, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Henrik Cavlings Alle 5, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-08 tilføjes Legale ejere: ALPIN GRUPPEN ApS, Kristian Nødskov Madsen, Esben Andersen (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-07 fjernes Legale ejere: ALPIN GRUPPEN ApS (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henrik Cavlings Alle 5, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2016-06-15 tilføjes Direktion: Michael Jørgensen Bogs (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Formål: er at drive elinstallatørvirksomhed samt anden beslægtet virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-15 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Legale ejere: ALPIN GRUPPEN ApS (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2016-06-15 tilføjes Navne: Alpin El ApS (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Reelle ejere: Michael Jørgensen Bogs (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2016-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Stiftere: ALPIN GRUPPEN ApS (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktionen (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Vedtægter: 2016-06-15 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-15)