Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-15)
Den 2022-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-15)
Den 2022-10-14 Statstidende Dekret
Den 2022-09-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-15)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-15)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: Thomas Rohrberg (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-07-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råmosevej 32, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 41, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 41, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Råmosevej 32, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råmosevej 32, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2017-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tempovej 44, 2750 Ballerup (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tempovej 44, 2750 Ballerup (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 41-45, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-07 tilføjes Kontaktoplysninger: tr@vagtdivisionen.dk (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 41-45, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-06-14 tilføjes Direktion: Thomas Rohrberg (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2016-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af biler samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-14 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Legale ejere: Thomas Rohrberg Holding APS (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Navne: Rohrberg Leasing og Biler ApS (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Reelle ejere: Thomas Rohrberg (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Stiftere: Thomas Rohrberg Holding APS (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2016-06-14 tilføjes Vedtægter: 2016-06-14 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)