Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2019-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hulgårdsvej 136, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Bibranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Navne: Holmens Autogenbrug IvS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Stiftere: Zain Ali Iqbal (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-01-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 fjernes Direktion: Zain Ali Iqbal (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulgårdsvej 136, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 67, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-08 tilføjes Navne: Holmens Autogenbrug IvS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-08-07 fjernes Navne: MK Biler 2 IvS (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-08 tilføjes Vedtægter: 2016-08-08 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-07-01 tilføjes Bestyrelse: Mevlüt Kocbay (formand) (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-01 fjernes Bestyrelse: Mevlüt Kocbay (formand) (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Zain Ali Iqbal (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 67, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-06-14 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-06-14 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-06-14 tilføjes Bibranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med autoophug, køb & salg af automobiler og reservedele samt reparation af automobiler (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-06-14 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-06-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-06-14 tilføjes Navne: MK Biler 2 IvS (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-06-14 tilføjes Stiftere: Zain Ali Iqbal (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-06-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør eller af bestyrelsesformanden (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-06-14 tilføjes Vedtægter: 2016-06-14 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-19)