Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Larsen | 21.06.2023 | direktør |
Jesper Korpi Dyja Hladka | 22.04.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Larsen | 14.06.2016 | 22.04.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Larsen | 22.04.2021 | 21.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Korpi Dyja Hladka | 22.04.2021 | 21.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Vang Christensen | 22.04.2021 | 21.06.2023 | formand |
Jesper Korpi Dyja Hladka | 22.07.2019 | 27.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Michael Larsen | 14.06.2016 | 27.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Vang Christensen | 14.06.2016 | 27.10.2020 | formand |
Martin Ahrenkiel | 14.06.2016 | 22.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Boie Pedersen | 14.06.2016 | 22.07.2019 | bestyrelsesmedlem |