Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-13 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-26 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-09-13 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-26 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-26 fjernes Legale ejere: VBR INVEST ApS, TANRIVERDI HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-26 fjernes Navne: BD Constructions Team ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-26 fjernes Reelle ejere: Daniel Harbo, Emin Bang Tanriverdi (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-26 fjernes Stiftere: VBR INVEST ApS, TANRIVERDI HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-09-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 Statstidende Dekret
Den 2020-03-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-12 fjernes Direktion: Daniel Harbo (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Jakob Knudsens Vej 6, 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-12-01 tilføjes Direktion: Daniel Harbo (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-12-01 fjernes Direktion: Emin Bang Tanriverdi (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Emin Bang Tanriverdi (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-11-01 fjernes Direktion: Nadia Merson (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-09-13 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2017-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2017-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-13 tilføjes Legale ejere: VBR INVEST ApS, TANRIVERDI HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2017-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-09-12 tilføjes Direktion: Nadia Merson (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Emin Bang Tanriverdi (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jakob Knudsens Vej 6, 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-06-13 tilføjes Direktion: Emin Bang Tanriverdi (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-06-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve tømrervirksomhed og dermed beslægtet aktiviteter. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-13 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-06-13 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-06-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-06-13 tilføjes Navne: BD Constructions Team ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-06-13 tilføjes Reelle ejere: Daniel Harbo, Emin Bang Tanriverdi (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-06-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-06-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-06-13 tilføjes Stiftere: VBR INVEST ApS, TANRIVERDI HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-06-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-06-13 tilføjes Vedtægter: 2016-06-13 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)