Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2016-06-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HN Rengøring ApS. (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-06-19 sletter virksomheden Ejerskaber: HN EJENDOMME STRUER ApS. (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HN EJENDOMME STRUER ApS. (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trudsøvej 7, 7600 Struer (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2020-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gimsinglundvej 7, 7600 Struer (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gimsinglundvej 7, 7600 Struer (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-06-09 tilføjes Direktion: Henrik Sølvhjelm Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-09 tilføjes Formål: er investering herunder investering i andre selskaber samt derved beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-06-09 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: hn@hn-rengoring.dk (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-09 tilføjes Legale ejere: Henrik Sølvhjelm Nielsen (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-09 tilføjes Navne: HN Holding Struer ApS (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-09 tilføjes Reelle ejere: Henrik Sølvhjelm Nielsen (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2016-06-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2016-06-09 tilføjes Stiftere: Henrik Sølvhjelm Nielsen (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-09 tilføjes Vedtægter: 2016-06-09 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2016-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-13)