Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Barsehøj 22, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-10 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Legale ejere: Toke Reedtz (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Navne: TM Venture ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Reelle ejere: Toke Reedtz (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Stiftere: Toke Reedtz (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: 16122021 GIV A/S. (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-08-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 16122021 GIV A/S. (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2022-02-16 sletter virksomheden Ejerskaber: 16122021 A A/S. (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-02-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Aquaturu Denmark ApS. (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Barsehøj 22, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2022-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Barsehøj 22, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-01 Statstidende Dekret
Den 2022-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2022-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2022-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: Toke Reedtz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-30 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-08-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Barsehøj 22, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2016-06-10 tilføjes Direktion: Toke Reedtz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og almindelig formueplacering. (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-10 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Legale ejere: Toke Reedtz (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Navne: TM Venture ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Reelle ejere: Toke Reedtz (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2016-06-10 tilføjes Stiftere: Toke Reedtz (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-06-10 tilføjes Vedtægter: 2016-06-10 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)