Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2016-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Totalgruppen ApS. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2017-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Totalejendomme ApS. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TOTAL ENTREPRENØREN ApS. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Totalgruppen Holding ApS. (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Totalgruppen Holding ApS. (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-06 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-15 tilføjes Vedtægter: 2017-12-15 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Benløse Skel 20, 4100 Ringsted (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-10 tilføjes Direktion: Palle Gade (direktør) (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med at eje kapitalandele og anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-10 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-10 tilføjes Legale ejere: Palle Gade (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2016-06-10 tilføjes Navne: P Gade Holding ApS (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-10 tilføjes Reelle ejere: Palle Gade (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2016-06-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-06-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2016-06-10 tilføjes Stiftere: Palle Gade (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-10 tilføjes Vedtægter: 2016-06-10 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-13)