Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 71, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-10 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-03-01 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-03-01 fjernes Legale ejere: Yasin Kara (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-03-01 fjernes Navne: Tapas Y Canas ApS (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-03-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-03-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-03-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-03-01 fjernes Stiftere: Yasin Kara (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-03-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2017-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-04-20 fjernes Direktion: Yasin Kara (direktør) (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 71, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Direktion: Yasin Kara (direktør) (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2016-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, industri, service og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-10 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Legale ejere: Yasin Kara (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Navne: Tapas Y Canas ApS (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Stiftere: Yasin Kara (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2016-06-10 tilføjes Vedtægter: 2016-06-10 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-26)