Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 2, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 308, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 308, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovre Parkvej 237, 2. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Parkvej 237, 2. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverager 19, 2670 Greve (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-06 tilføjes Direktion: Sezgin Kilinc (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-06 fjernes Direktion: Farkhadudin Khusaini (direktør) (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-01 tilføjes Reelle ejere: Sezgin Kilinc (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-01 fjernes Reelle ejere: Farkhadudin Khusaini (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverager 19, 2670 Greve (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordmarken 24, 9310 Vodskov (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-07 tilføjes Direktion: Farkhadudin Khusaini (direktør) (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-02-07 fjernes Direktion: Per Stride (direktør) (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-01 tilføjes Legale ejere: Silk Holding ApS (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-01 fjernes Legale ejere: LS HOLDING ApS, AALBORG (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-01 tilføjes Reelle ejere: Farkhadudin Khusaini (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-02-01 fjernes Reelle ejere: Per Stride (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-24 tilføjes Vedtægter: 2021-06-24 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordmarken 24, 9310 Vodskov (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordmarken 24, 9310 Vodskov (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordmarken 24, 9310 Vodskov (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-06-09 tilføjes Direktion: Per Stride (direktør) (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fødevarer samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-09 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 tilføjes Legale ejere: Per Stride, LS HOLDING ApS, AALBORG (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2016-06-09 fjernes Legale ejere: Per Stride (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2016-06-09 tilføjes Navne: P & F Foods ApS (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 tilføjes Reelle ejere: Per Stride (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2016-06-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2016-06-09 tilføjes Stiftere: LS HOLDING ApS, AALBORG (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 tilføjes Vedtægter: 2016-06-09 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2016-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-10)