Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2024-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-16 fjernes Binavne: SoCali ApS, CaliforniaKitchen ApS, California ApS, Cali Kitchen ApS, Cali ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-11-30 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-09 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-16 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-16 fjernes Legale ejere: California Kitchen Holding ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-16 fjernes Navne: California Kitchen ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-16 fjernes Reelle ejere: Cameron Keith Tomkins-Bergh (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-16 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-16 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-16 fjernes Stiftere: California Kitchen Holding ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-20 Statstidende Dekret
Den 2022-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-11-19 fjernes Direktion: Cameron Keith Tomkins-Bergh (direktør) (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2020-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 9, 2., 1101 København K (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 9, 2., 1101 København K (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 9, 2., 1101 København K (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 9, 2., 1101 København K (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 12, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 12, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 63, 4. 1., 1264 København K (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 63, 4. 1., 1264 København K (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2017-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 63, 4. 1., 1264 København K (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 63, 4. 1., 1264 København K (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2016-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Skodsborgvej 30, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Cameron Keith Tomkins-Bergh (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Skodsborgvej 30, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-06-09 tilføjes Binavne: SoCali ApS, CaliforniaKitchen ApS, California ApS, Cali Kitchen ApS, Cali ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Direktion: Cameron Keith Tomkins-Bergh (direktør) (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-11-30 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-09 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Legale ejere: California Kitchen Holding ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Navne: California Kitchen ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Stiftere: California Kitchen Holding ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2016-06-09 tilføjes Vedtægter: 2016-06-09 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2016-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)