Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjælsøvej 51, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-06 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-14 fjernes Legale ejere: ZEEMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-14 fjernes Navne: KMZ Invest ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-14 fjernes Reelle ejere: Kristina Zeemann, Michael Lück Zeemann (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-14 fjernes Stiftere: ZEEMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-10 sletter virksomheden Ejerskaber: VISION MANAGEMENT A/S. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2022-10-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-10-12 tilføjes Vedtægter: 2022-10-12 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-12 fjernes Direktion: Kristina Zeemann (direktør) (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjælsøvej 51, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjælsøvej 51, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-04-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjælsøvej 51, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2016-06-06 tilføjes Direktion: Kristina Zeemann (direktør) (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2016-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-06 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-06 tilføjes Legale ejere: ZEEMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-06 tilføjes Navne: KMZ Invest ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-06 tilføjes Reelle ejere: Kristina Zeemann, Michael Lück Zeemann (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-06 tilføjes Stiftere: ZEEMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2016-06-06 tilføjes Vedtægter: 2016-06-06 (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2016-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-12)