Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 266, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 266, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2020-12-14 tilføjes Direktion: Kent Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-12-13 fjernes Direktion: Christa Veiling Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-12-14 tilføjes Legale ejere: KH Holding Odense ApS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-12-14 fjernes Legale ejere: Christa Veiling Hansen (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Reelle ejere: Kent Hansen (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-12-13 fjernes Reelle ejere: Christa Veiling Hansen (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-06 tilføjes Legale ejere: Christa Veiling Hansen (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-03-06 fjernes Legale ejere: Jacob Hansen (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-05 fjernes Legale ejere: Christa Veiling Hansen (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-06 tilføjes Reelle ejere: Christa Veiling Hansen (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-03-06 fjernes Reelle ejere: Jacob Hansen (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-05 fjernes Reelle ejere: Christa Veiling Hansen (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-01-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 266, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 266, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 266, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 266, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 266, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 266, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Legale ejere: Christa Veiling Hansen, Jacob Hansen (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-04-29 fjernes Legale ejere: Christa Veiling Hansen (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-30 tilføjes Reelle ejere: Christa Veiling Hansen, Jacob Hansen (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: dt@dyruptomreren.dk (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-28 fjernes Kontaktoplysninger: kent.hansen74@gmail.com (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: kent.hansen74@gmail.com (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-08 tilføjes Direktion: Christa Veiling Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2016-06-08 fjernes Direktion: Kent Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-07 tilføjes Direktion: Kent Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faaborgvej 266, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed samt investering og formueforvaltning. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-07 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 tilføjes Legale ejere: Christa Veiling Hansen (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-06-07 tilføjes Navne: DYRUP TØMREREN APS. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 tilføjes Stiftere: Jacob Hansen (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 tilføjes Vedtægter: 2016-06-07 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-09)