Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-09-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bagel Store Falkoner Allé ApS. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2019-11-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folehaven 70, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Direktion: Burak Durukan (direktør) (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i et eller flere selskaber. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-09 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: burak-durukan@icloud.com (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Legale ejere: Burak Durukan (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-06-09 tilføjes Navne: HOLDING BD APS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Reelle ejere: Burak Durukan (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-06-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Stiftere: Burak Durukan (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Vedtægter: 2016-06-09 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-09)