Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ORCHESTRA A/S. (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2018-03-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Pricematic ApS. (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-05-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Maze-One Nordic ApS. (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-21 tilføjes Navne: UGC Holding ApS (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 fjernes Navne: UGC Holding IVS (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-21 tilføjes Vedtægter: 2019-10-21 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 39, 2840 Holte (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 tilføjes Direktion: Jørgen Ulrik Grevenkop-Castenskiold (direktør) (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-08 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2016-06-08 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 tilføjes Legale ejere: Jørgen Ulrik Grevenkop-Castenskiold (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 tilføjes Navne: UGC Holding IVS (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2016-06-08 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Ulrik Grevenkop-Castenskiold (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2016-06-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 tilføjes Stiftere: Jørgen Ulrik Grevenkop-Castenskiold (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 tilføjes Vedtægter: 2016-06-08 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2016-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2016-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-09)