Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Buhl Pedersen | 03.01.2022 | 08.11.2023 | direktør |
Jens Kurt Voigt Hansen | 01.03.2017 | 03.01.2022 | direktør |
Steen Douglas Bruun | 03.06.2016 | 01.03.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl Anders Holde-Jensen | 01.09.2023 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Krohn Rasmussen | 14.02.2022 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Rosenkrantz Gundorph | 07.05.2021 | 08.11.2023 | formand |
Thomas Kaas Selsø | 07.05.2021 | 14.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kurt Voigt Hansen | 01.03.2017 | 07.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Ingolff Lindbo | 01.09.2016 | 07.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Steen Nielsen | 03.06.2016 | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Brinch Langerhuus | 03.06.2016 | 07.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hildebrandt | 03.06.2016 | 07.05.2021 | formand |
Steen Douglas Bruun | 03.06.2016 | 05.03.2018 | bestyrelsesmedlem |