Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2016-06-08 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Direktion: Allan Kim Pedersen (direktør) (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme og hermed relateret samt udlejning af samme. (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-08 (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Legale ejere: AKP Group A/S (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 tilføjes Navne: Ryttergårdsvej 116 ApS (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Reelle ejere: Allan Kim Pedersen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2016-06-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Stiftere: AKP Group A/S (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Vedtægter: 2016-06-08 (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-08)