Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-07-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Welding Company ApS. (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-08-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Welding Company ApS. (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: TWC Group IVS. (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Welding Company ApS. (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2018-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldboden 3, 1. D., 8800 Viborg (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-06 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-30 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-19 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-30 fjernes Legale ejere: René Meldgaard Andersen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-30 fjernes Navne: Rene Meldgaard Invest IVS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-30 fjernes Reelle ejere: René Meldgaard Andersen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-30 fjernes Stiftere: René Meldgaard Andersen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-10-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2018-08-26 fjernes Direktion: René Meldgaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2017-11-07 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-19 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 25.100,00 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2017-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2017-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-13 tilføjes Direktion: René Meldgaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2017-10-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2017-10-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2017-10-13 tilføjes Vedtægter: 2017-10-13 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2017-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 fjernes Direktion: René Meldgaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldboden 3, 1. D., 8800 Viborg (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-06-06 tilføjes Direktion: René Meldgaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-06 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2016-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-06-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-06-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-06-06 tilføjes Legale ejere: René Meldgaard Andersen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-06-06 tilføjes Navne: Rene Meldgaard Invest IVS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-06-06 tilføjes Reelle ejere: René Meldgaard Andersen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-06-06 tilføjes Stiftere: René Meldgaard Andersen (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-06-06 tilføjes Vedtægter: 2016-06-06 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)