Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 1., 1100 København K (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Direktion: Thomas Færch (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-01 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Legale ejere: Gefion Sejlhusene ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Navne: Gefion Group Holdco II ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Reelle ejere: Anders Refvik Tindbæk, Thomas Færch, Anders Refvik Tindbæk, Thomas Færch (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Stiftere: Gefion Group A/S (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2016-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Ib Schønbergs Allé ApS. (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2021-11-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Fjorden Ejendomme ApS. (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2021-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: GG Development 23 ApS. (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2021-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S GG Osted. (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2021-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S GG Ørnesædevej Havdrup. (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2021-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet GG Osted ApS. (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2021-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet GG Ørnesædevej Havdrup A/S. (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-01-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet GG Køge ApS. (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-03-30 sletter virksomheden Ejerskaber: GG Development 22 ApS. (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2023-11-30 tilføjes Legale ejere: Gefion Sejlhusene ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-11-30 fjernes Legale ejere: Gefion Group A/S (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2022-06-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-18 tilføjes Navne: Gefion Group Holdco II ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2021-11-17 fjernes Navne: Ib Schønbergs Allé Holding ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Vedtægter: 2021-11-18 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Refvik Tindbæk, Thomas Færch (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Anders Refvik Tindbæk, Thomas Færch (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 1., 1100 København K (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2018-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 2., 1100 København K (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i virksomheder, der driver virksomhed inden for investering og udvikling af fast ejendom. (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2018-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2018-07-05 tilføjes Vedtægter: 2018-07-05 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-07-05 fjernes Direktion: Niels Christian Axel Boehm (direktør) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2018-05-31 fjernes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 2., 1100 København K (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 2., 1100 København K (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-03-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-21 tilføjes Direktion: Niels Christian Axel Boehm (direktør) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-02-21 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2016-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2016-12-21 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-22 tilføjes Vedtægter: 2016-12-22 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2016-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2016-09-30 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-09-29 fjernes Direktion: Thomas Færch (direktør) (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-09-30 tilføjes Vedtægter: 2016-09-30 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-28 tilføjes Vedtægter: 2016-09-28 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 2., 1100 København K (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-06-01 tilføjes Direktion: Thomas Færch (direktør) (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udvikle ejendommen beliggende Ib Schønbergs Allé 1, 2500 Valby. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-01 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: Gefion Group A/S (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2016-06-01 tilføjes Navne: Ib Schønbergs Allé Holding ApS (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2016-06-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Refvik Tindbæk, Thomas Færch, Anders Refvik Tindbæk, Thomas Færch (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Stiftere: Gefion Group A/S (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-06-01 tilføjes Vedtægter: 2016-06-01 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-25)