Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglevænget 35, 8464 Galten (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Legale ejere: POUL CARSTENSEN HOLDING ApS, BCH Holding IVS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Navne: Seikel Danmark IVS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Stiftere: POUL CARSTENSEN HOLDING ApS, BCH Holding IVS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-03-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 fjernes Direktion: Poul Vagn Carstensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevænget 35, 8464 Galten (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Direktion: Poul Vagn Carstensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2016-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service inden for autobranchen samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000,00 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Legale ejere: POUL CARSTENSEN HOLDING ApS, BCH Holding IVS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Navne: Seikel Danmark IVS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Stiftere: POUL CARSTENSEN HOLDING ApS, BCH Holding IVS (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-06)