Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Formål | Binavne | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lumbyvej 37, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Literbuen 2, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-09-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-02 tilføjes Legale ejere: Karina Ekelin Kaas Thomsen (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-08-02 fjernes Legale ejere: SALLING JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-11 tilføjes Direktion: Karina Ekelin Kaas Thomsen (direktør) (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 fjernes Direktion: Dijana Popovic (direktør) (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Reelle ejere: Karina Ekelin Kaas Thomsen (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 fjernes Reelle ejere: Peter Salling Jensen (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-10 tilføjes Vedtægter: 2017-08-10 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og produktion af amerikansk comfort food med et dansk twist,samt frokost ordninger, herunder udvikling af detailsalg ved egne eller franchise dreven salssteder og hermed forbundet virksomhed. Det er endvidere selskabets formål, under selskabets binavn Baluarte ApS, at designe, produktudvikle, købe op sælge dekorations og brugsartikler hovedsageligt produceret af jern. (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-07-22 tilføjes Vedtægter: 2017-07-22 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-07-20 tilføjes Vedtægter: 2017-07-20 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-07-20 tilføjes Binavne: Baluarte ApS (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-20 tilføjes Direktion: Dijana Popovic (direktør) (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2017-07-20 fjernes Direktion: Peter Salling Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-20 tilføjes Navne: Bella's Diner ApS (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-19 fjernes Navne: Klassisk Smørrebrød ApS (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Literbuen 2, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2016-06-07 tilføjes Direktion: Peter Salling Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2016-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og produktion af smørrebrød samt frokost ordninger, herunder udvikling af detailsalg ved egne eller franchise dreven salssteder og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2016-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-07 (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-07 tilføjes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-07 tilføjes Legale ejere: SALLING JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2016-06-07 tilføjes Navne: Klassisk Smørrebrød ApS (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2016-06-07 tilføjes Reelle ejere: Peter Salling Jensen (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2016-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2016-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2016-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-07 tilføjes Stiftere: SALLING JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-07 tilføjes Vedtægter: 2016-06-07 (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2016-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-07)