Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 15, 1130 København K (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Bestyrelse: Mikkel Primdal Kæregaard (formand) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-01 tilføjes Bestyrelse: Katia Knipschildt Østergaard Neumann (næstformand) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Mads Hylleholt Bøttger (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-24 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Interessenter: Restaurationskomplementarselskabet af 20. maj 2016 ApS (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderi@brdr-price.dk (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Legale ejere: Mellemholdingselskabet af 26. april 2018 K/S (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Navne: Restaurationsselskabet af 20. maj 2016 K/S (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Reelle ejere: Mads Hylleholt Bøttger (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-01-17 fjernes Bestyrelse: Søren Hougaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 tilføjes Bestyrelse: Morten Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-01-31 fjernes Bestyrelse: Peter Ole Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-12-03 tilføjes Reelle ejere: Mads Hylleholt Bøttger (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-12-03 fjernes Reelle ejere: Adam Price, James Price (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-12-02 fjernes Reelle ejere: Mads Hylleholt Bøttger (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-10-30 tilføjes Reelle ejere: Mads Hylleholt Bøttger (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-10-30 fjernes Reelle ejere: Claus Fribo (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-29 fjernes Reelle ejere: Mads Hylleholt Bøttger (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 fjernes Bestyrelse: Claus Fribo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 15, 1130 København K (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dragsholm Alle 2, 4534 Hørve (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-07-15 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@brdr-price.dk (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren, af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: Mellemholdingselskabet af 26. april 2018 K/S (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2018-07-01 fjernes Legale ejere: DRAGSHOLM SLOT P/S, Claus Fribo, Mads Hylleholt Bøttger, Adam Price, James Price (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-01 tilføjes Vedtægter: 2018-07-01 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dragsholm Alle 2, 4534 Hørve (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2018-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Dragsholm Alle 2, 4534 Hørve (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-05 fjernes Bestyrelse: Kræn Østergård Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Ole Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2017-01-01 fjernes Bestyrelse: Michael Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-13 tilføjes Bestyrelse: Kræn Østergård Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2016-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dragsholm Alle 2, 4534 Hørve (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2016-05-24 tilføjes Bestyrelse: Michael Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-05-24 tilføjes Direktion: Mads Hylleholt Bøttger (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med restaurationsdrift, herunder afholde events samt enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-24 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-05-24 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-05-24 tilføjes Interessenter: Restaurationskomplementarselskabet af 20. maj 2016 ApS (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-05-24 tilføjes Legale ejere: DRAGSHOLM SLOT P/S, Claus Fribo, Mads Hylleholt Bøttger, Adam Price, James Price (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Navne: Restaurationsselskabet af 20. maj 2016 K/S (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-05-24 tilføjes Reelle ejere: Mads Hylleholt Bøttger, Claus Fribo, Adam Price, James Price (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2016-05-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-05-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-05-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-05-24 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren, af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Vedtægter: 2016-05-24 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2016-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2016-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)