Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Katia Knipschildt Østergaard Neumann | 01.08.2023 | næstformand |
Morten Hansen | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mads Hylleholt Bøttger | 24.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Primdal Kæregaard | 24.05.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Ole Bruun | 23.01.2017 | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kræn Østergård Nielsen | 13.06.2016 | 05.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hougaard | 24.05.2016 | 17.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Claus Fribo | 24.05.2016 | 30.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Kristiansen | 24.05.2016 | 23.01.2017 | bestyrelsesmedlem |