Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 tilføjes Revisor: KRESTON JC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2018-03-06 fjernes Revisor: HENRIK BLIXENKRONE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-05-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bros Alle 1, 5500 Middelfart (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Direktion: Niels Henning Sørensen (direktør) (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af erhvervsejendom (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-01 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: nhs@ucdk.com (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: UCDK HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-01 tilføjes Navne: UCDK Ejendomsanpartsselskab (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Henning Sørensen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Revisor: HENRIK BLIXENKRONE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2016-06-01 tilføjes Stiftere: UCDK HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Vedtægter: 2016-06-01 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-06)