Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Binavne | Tegningsregel | Formål | Hovedbranche | ||||
Kapital | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgesvej 7, 7400 Herning (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranekærvej 102, 7400 Herning (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-01-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Legale ejere: Krista Marie Vistisen (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-01-31 fjernes Legale ejere: Jens Bækgaard Vistisen (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-01-31 tilføjes Reelle ejere: Krista Marie Vistisen (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-01-31 fjernes Reelle ejere: Jens Bækgaard Vistisen (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-01-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-08 tilføjes Binavne: VISTISEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde, købe, sælge og udleje fast ejendom samt udøve anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-07-05 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 175.000,00 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-07-05 tilføjes Vedtægter: 2018-07-05 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: Jens Bækgaard Vistisen, Rene Vistisen, Henrik Vistisen (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Bækgaard Vistisen, Rene Vistisen, Henrik Vistisen (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 fjernes Legale ejere: Henrik Vistisen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-30 fjernes Reelle ejere: Henrik Vistisen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranekærvej 102, 7400 Herning (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2016-06-01 tilføjes Direktion: Henrik Vistisen (direktør) (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme til private samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2016-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-08-31 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-01 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Vistisen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-06-01 tilføjes Navne: Visti Bolig ApS (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Vistisen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-06-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Stiftere: Henrik Vistisen (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2016-06-01 tilføjes Vedtægter: 2016-06-01 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-06)