Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 5, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Direktion: Lasse Nørgaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-10 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Kontaktoplysninger: rene@iridisoft.io (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Legale ejere: Lasse Nørgaard Pedersen, Carsten Lund Jørgensen, Rene Lund, Jonas Lind Leonhard Oxlund (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Navne: iridisoft ApS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Reelle ejere: Lasse Nørgaard Pedersen, Carsten Lund Jørgensen, Rene Lund, Jonas Lind Leonhard Oxlund (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Stiftere: Rene Lund, Lasse Nørgaard Pedersen, Carsten Lund Jørgensen (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-17 tilføjes Direktion: Jonas Lind Leonhard Oxlund (direktør) (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2020-06-17 tilføjes Vedtægter: 2020-06-17 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2020-05-01 tilføjes Legale ejere: Lasse Nørgaard Pedersen, Carsten Lund Jørgensen, Rene Lund, Jonas Lind Leonhard Oxlund (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2020-05-01 tilføjes Reelle ejere: Lasse Nørgaard Pedersen, Carsten Lund Jørgensen, Rene Lund, Jonas Lind Leonhard Oxlund (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2020-04-30 fjernes Legale ejere: Lasse Nørgaard Pedersen, Carsten Lund Jørgensen, Rene Lund (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-04-30 fjernes Reelle ejere: Lasse Nørgaard Pedersen, Carsten Lund Jørgensen, Rene Lund (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 5, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2020-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølletoften 22, 6630 Rødding (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølletoften 22, 6630 Rødding (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2019-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 5, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: rene@iridisoft.io (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2019-09-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-09-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2017-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2017-11-24 tilføjes Navne: iridisoft ApS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2017-11-23 fjernes Navne: iridisoft IVS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Vedtægter: 2017-11-24 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2017-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2017-11-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 3,00 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2016-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2016-06-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-17 tilføjes Vedtægter: 2016-06-17 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2016-06-05 tilføjes Vedtægter: 2016-06-05 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-10 tilføjes Direktion: Lasse Nørgaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2016-06-10 tilføjes Legale ejere: Lasse Nørgaard Pedersen, Carsten Lund Jørgensen, Rene Lund (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2016-06-10 tilføjes Reelle ejere: Lasse Nørgaard Pedersen, Carsten Lund Jørgensen, Rene Lund (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2016-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2016-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-06-05)
Den 2016-06-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-06-05)
Den 2016-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 5, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2016-06-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor software udvikling med fremtidsikrede teknologier, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2016-06-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2016-06-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-10 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2016-06-05 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2016-06-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2016-06-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2016-06-05 tilføjes Navne: iridisoft IVS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2016-06-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2016-06-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2016-06-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2016-06-05 tilføjes Stiftere: Rene Lund, Lasse Nørgaard Pedersen, Carsten Lund Jørgensen (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2016-06-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2016-06-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-11-24)