Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Reelle ejere | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastetvej 49, 4. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-02 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-25 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-25 fjernes Kontaktoplysninger: safetychair@outlook.dk (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-25 fjernes Legale ejere: Tonny Nørlev, Lasse Mørk Madsen, Lasse Ravn Switzer, Christian Bødker (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-25 fjernes Navne: SafetyChair IVS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-25 fjernes ObligatoriskEmail: safetychair@outlook.dk (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-25 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-25 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-25 fjernes Stiftere: Tonny Nørlev, Lasse Ravn Switzer, Lasse Mørk Madsen, Christian Bødker (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-18 fjernes Direktion: Tonny Nørlev (direktør) (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2017-10-03 fjernes Reelle ejere: Tonny Nørlev, Lasse Mørk Madsen, Lasse Ravn Switzer, Christian Bødker (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2016-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastetvej 49, 4. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes Direktion: Tonny Nørlev (direktør) (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2016-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-02 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes Kontaktoplysninger: safetychair@outlook.dk (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes Legale ejere: Tonny Nørlev, Lasse Mørk Madsen, Lasse Ravn Switzer, Christian Bødker (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes Navne: SafetyChair IVS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes ObligatoriskEmail: safetychair@outlook.dk (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes Reelle ejere: Tonny Nørlev, Lasse Mørk Madsen, Lasse Ravn Switzer, Christian Bødker (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2016-06-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes Stiftere: Tonny Nørlev, Lasse Ravn Switzer, Lasse Mørk Madsen, Christian Bødker (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2016-06-02 tilføjes Vedtægter: 2016-06-02 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-18)