Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2017-03-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Albertslund Kontorhotel ApS. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Løngangen 3, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-03 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-05 fjernes Kontaktoplysninger: jbogvald@gmail.com (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-05 fjernes Legale ejere: Jan Bøgvald, Inge Høwisch Bøgvald (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-05 fjernes Navne: Vallensbæk Holding IVS (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-05 fjernes Reelle ejere: Jan Bøgvald, Inge Høwisch Bøgvald (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-05 fjernes Stiftere: Anny Gulli Hansen (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 fjernes Direktion: Jan Bøgvald (direktør) (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løngangen 3, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverager 7, 2670 Greve (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-14 tilføjes Kontaktoplysninger: jbogvald@gmail.com (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverager 7, 2670 Greve (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2017-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kokkedalsvej 3, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-01 tilføjes Direktion: Jan Bøgvald (direktør) (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2017-03-01 fjernes Direktion: Anny Gulli Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-01 tilføjes Legale ejere: Jan Bøgvald, Inge Høwisch Bøgvald (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2017-03-01 fjernes Legale ejere: Anny Gulli Hansen (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Bøgvald, Inge Høwisch Bøgvald (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2016-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kokkedalsvej 3, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2016-06-03 tilføjes Direktion: Anny Gulli Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2016-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er - enten direkte eller via kapitalandele i andre selskaber - at fungere som holdingselskab samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2016-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2016-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-03 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2016-06-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2016-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2016-06-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2016-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2016-06-03 tilføjes Legale ejere: Anny Gulli Hansen (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2016-06-03 tilføjes Navne: Vallensbæk Holding IVS (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2016-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2016-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2016-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2016-06-03 tilføjes Stiftere: Anny Gulli Hansen (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2016-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2016-06-03 tilføjes Vedtægter: 2016-06-03 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2016-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2016-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-23)