Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering og konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-11-07)
Den 2021-11-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-07)
Den 2021-11-06 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-05 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-06 tilføjes Vedtægter: 2021-11-06 (offentliggjort 2021-11-07)
Den 2020-04-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Buzz Invest ApS. (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 tilføjes Vedtægter: 2020-04-30 (offentliggjort 2021-11-07)
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 39, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 39, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 39, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2016-06-01 tilføjes Direktion: Henning Bröchner (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-11-07)
Den 2016-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-01 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: henning@broechner.net (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: Henning Bröchner (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-06-01 tilføjes Navne: Bröchner Invest II ApS (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Reelle ejere: Henning Bröchner (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Stiftere: Henning Bröchner (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Vedtægter: 2016-06-01 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-03)