Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rasmus Morten Jensen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Hanne Risgaard-Nielsen(virk.: 5) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Per Brøndum Andersen(virk.: 91) Stiftere | 7,69 % | 16,48 % | 34,07 % | 59,34 % |
Jesper Bøjer Jensen(virk.: 7) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 14,29 % |
Pct. | 7,62 % | 15,24 % | 30,48 % | 54,29 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Per Brøndum Andersen | 01.05.2010 | Stevnsvej 11, 4600 Køge |
Jesper Bøjer Jensen | 30.04.2011 | Roarsvej 1, 2000 Frederiksberg |
Hanne Risgaard-Nielsen | 15.12.2021 | Livøvej 96A, 9681 Ranum |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
05.10.2016 | 0,00 (km) | Rørdalsvej 27B, 9220 Aalborg Øst | Rørdalsvej 27B, 9220 Aalborg Øst |
19.12.2016 | 83,06 (km) | Rørdalsvej 27B, 9220 Aalborg Øst | Seminarievej 18, 9681 Ranum |
16.08.2017 | 325,06 (km) | Seminarievej 18, 9681 Ranum | Havnevej 25B, 3300 Frederiksværk |
12.02.2018 | 0,91 (km) | Havnevej 25B, 3300 Frederiksværk | Aavej 12B, 3300 Frederiksværk |
15.04.2020 | 0,00 (km) | Aavej 12B, 3300 Frederiksværk | Aavej 12B, 3300 Frederiksværk |
09.10.2020 | 1,23 (km) | Aavej 12B, 3300 Frederiksværk | Enghavevej 8, 3300 Frederiksværk |
31.05.2021 | 137,09 (km) | Enghavevej 8, 3300 Frederiksværk | Lindstrømsvej 37, 4941 Bandholm |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.09.2023 og angivet som gældende fra 13.06.2018 (1889 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
RAMOSSERVICE | 42563358 |
Ramos Transport ApS | 44254964 |
RAMO TAXI ApS | 40025278 |
Ramo Yil Holding ApS | 39164515 |
Ramo´s Steakhouse ApS | 40817786 |
Rampat ApS | 39852403 |
RAMPE-SLUSE TEKNIK ApS | 27061672 |
Rampelyset | 33669461 |
Rampelyset | 42136026 |
Rampelyset ApS | 42539848 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Morten Jensen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hanne Risgaard-Nielsen(virk.: 5) Legale ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Per Brøndum Andersen(virk.: 91) Stiftere | 16 | 0 | 1 | 54 | 15 | 5 |
Jesper Bøjer Jensen(virk.: 7) Legale ejere | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pct. | 24 % | 0 % | 1 % | 54 % | 14 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rasmus Morten Jensen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hanne Risgaard-Nielsen(virk.: 5) Legale ejere | 1 | 3 | 1 | 5 |
Per Brøndum Andersen(virk.: 91) Stiftere | 39 | 57 | 1 | 15 |
Jesper Bøjer Jensen(virk.: 7) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sum | 40 | 61 | 3 | 28 |
Pct. | 30 % | 46 % | 2 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |