Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 26, 4780 Stege (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Direktion: Charlotte Bagge Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Legale ejere: Charlotte Bagge Hansen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Navne: Syltesøstre Møn ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Reelle ejere: Charlotte Bagge Hansen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Stiftere: Lene Karin Ishøy, Charlotte Bagge Hansen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-01-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 26, 4780 Stege (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2019-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 26, 4780 Stege (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 26, 4780 Stege (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2018-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 26, 4780 Stege (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-24 tilføjes Vedtægter: 2017-08-24 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2017-08-24 fjernes Direktion: Lene Karin Ishøy (direktør) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-08-24 fjernes Legale ejere: Lene Karin Ishøy (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 26, 4780 Stege (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2016-06-01 tilføjes Direktion: Lene Karin Ishøy (direktør) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2016-06-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at producere og få produceret specialprodukter til specialbutikker indenfor området delikatesser. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: Lene Karin Ishøy, Charlotte Bagge Hansen (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2016-06-01 tilføjes Navne: Syltesøstre Møn ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-06-01 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Bagge Hansen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-06-01 tilføjes Stiftere: Lene Karin Ishøy, Charlotte Bagge Hansen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-06-01 tilføjes Vedtægter: 2016-06-01 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-28)