Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 116, 1., 5230 Odense M (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Direktion: Kate Bach (direktør) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-31 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Hjemmeside: www.suf.dk (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Kontaktoplysninger: suf@suf.dk (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Navne: BOAS Taastrup ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Stiftere: DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-10 fjernes Bestyrelse: Michael Johan Hansen (formand) (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-30 fjernes Bestyrelse: Steffen Bjerre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 fjernes Bestyrelse: Kirsten Cleemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2017-12-21 tilføjes Vedtægter: 2017-12-21 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 116, 1., 5230 Odense M (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2017-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 1, 2630 Taastrup (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 1, 2630 Taastrup (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 116, 5230 Odense M (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-06-30 tilføjes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-06-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 116, 5230 Odense M (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-05-31 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Cleemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2016-05-31 tilføjes Direktion: Kate Bach (direktør) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at medvirke til at skabe en bedre tilværelse for mennesker med særlige sociale, psykiske eller fysiske udfordringer og behov. Selskabets formål er desuden at bidrage til udvikling og afprøvning af nye metoder og organiseringsformer med henblik på bedre socialpædagogiske løsninger, som tager udgangspunkt i at inddrage og myndiggøre målgruppen samt at bidrage til udviklingen af en inddragende og respektfuld socialpolitik. Selskabets formål søges blandt andet opnået gennem etablering af socialpædagogiske aktiviteter og boformer rettet mod at skabe bedre vilkår for mennesker med særlige behov. Selskabets formål er almennyttigt/velgørende. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-31 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Hjemmeside: www.suf.dk (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: suf@suf.dk (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Legale ejere: DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Navne: BOAS Taastrup ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Stiftere: DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af direktøren i forening med bestyrelsens formand. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2016-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-01)