Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-08-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Sightseers ApS. (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2016-09-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Løvtag ApS. (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Sightseers ApS. (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sightseers ApS. (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heisesgade 54, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Direktion: Nanna Cecilie Balsby (direktør) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-01 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: Nanna Cecilie Balsby (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2016-06-01 tilføjes Navne: NGNDK ApS (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Reelle ejere: Nanna Cecilie Balsby (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2016-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Stiftere: Nanna Cecilie Balsby (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Vedtægter: 2016-06-01 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-01)