Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2016-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Madwagon ApS. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2016-06-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Satriales IVS. (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2023-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Majvej 16, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-26 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-26 fjernes Kontaktoplysninger: exofood@gmail.com (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-26 fjernes Legale ejere: Rolando Cornejo Mathiasen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-26 fjernes Navne: Cornejo ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-26 fjernes Reelle ejere: Rolando Cornejo Mathiasen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-26 fjernes Stiftere: Rolando Cornejo Mathiasen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Direktion: Rolando Cornejo Mathiasen (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: Cornejo ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: Cornejo IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Majvej 16, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2017-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 98, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 tilføjes Kontaktoplysninger: exofood@gmail.com (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 98, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2016-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 98, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 98, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-05-26 tilføjes Direktion: Rolando Cornejo Mathiasen (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2016-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-26 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-05-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-05-26 tilføjes Legale ejere: Rolando Cornejo Mathiasen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-05-26 tilføjes Navne: Cornejo IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-05-26 tilføjes Reelle ejere: Rolando Cornejo Mathiasen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-05-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-05-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-05-26 tilføjes Stiftere: Rolando Cornejo Mathiasen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2016-05-26 tilføjes Vedtægter: 2016-05-26 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)