Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Direktion | Revisor | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2020-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ballerup-Centret 75, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-24 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-17 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-17 fjernes Navne: Sporten Ballerup-Centeret ApS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-17 fjernes Reelle ejere: Christina Struski (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-17 fjernes Stiftere: CHRISTINA JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-05-10 fjernes Legale ejere: CHRISTINA JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-09-03 Statstidende Dekret
Den 2019-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-28 fjernes Direktion: Christina Struski (direktør) (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-06-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-06-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-19 tilføjes Vedtægter: 2017-06-19 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ballerup-Centret 75, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2016-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jønksvej 5, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jønksvej 5, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-05-24 tilføjes Direktion: Christina Struski (direktør) (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-05-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive detailvirksomhed med handel med sportsudstyr og -beklædning (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2016-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2016-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-24 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2016-05-24 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2016-05-24 tilføjes Legale ejere: CHRISTINA JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2016-05-24 tilføjes Navne: Sporten Ballerup-Centeret ApS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2016-05-24 tilføjes Reelle ejere: Christina Struski (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2016-05-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-05-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-05-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2016-05-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-05-24 tilføjes Stiftere: CHRISTINA JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2016-05-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-05-24 tilføjes Vedtægter: 2016-05-24 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2016-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-09)