Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2018-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Langøvænget 20, 8381 Tilst (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-30 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-28 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-28 fjernes Legale ejere: Mohammad Tawfik Aziz (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-28 fjernes Navne: Swidoo IVS (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-28 fjernes Stiftere: Renè Fallesen, Mohammad Tawfik Aziz (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Mohammad Tawfik Aziz (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-12-06 fjernes Direktion: Renè Fallesen (direktør) (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-06 fjernes Legale ejere: Renè Fallesen (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langøvænget 20, 8381 Tilst (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-05-30 tilføjes Direktion: Renè Fallesen (direktør) (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af software, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-30 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-05-30 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-05-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-05-30 tilføjes Legale ejere: Renè Fallesen, Mohammad Tawfik Aziz (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-05-30 tilføjes Navne: Swidoo IVS (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-05-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-05-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-05-30 tilføjes Stiftere: Renè Fallesen, Mohammad Tawfik Aziz (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-05-30 tilføjes Vedtægter: 2016-05-30 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)