Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bleggravsvej 25, 9490 Pandrup (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-23 fjernes Bibranche: Landskabspleje (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-05-20 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-20 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-01-19 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-23 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-23 fjernes Navne: Louises Multiservice IVS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-23 fjernes Reelle ejere: Louise Rene'e Larsen (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-23 fjernes Regnskabs år: --05-20 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-23 fjernes Regnskabs år: --05-21 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-23 fjernes Stiftere: Louises Multiservice Holding IVS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-03-20 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-07-02 Statstidende Dekret
Den 2020-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2020-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-06-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-04-11 fjernes Direktion: Louise Rene'e Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bleggravsvej 25, 9490 Pandrup (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2019-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Bleggravsvej 25, 9490 Pandrup (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-11-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-01 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-01-19 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2018-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 fjernes Direktion: Louise Rene'e Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bleggravsvej 25, 9490 Pandrup (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-05-20 tilføjes Bibranche: Landskabspleje (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Direktion: Louise Rene'e Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med affaldsprodukter samt haveservice og med disse formål beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-05-20 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-20 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Navne: Louises Multiservice IVS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Reelle ejere: Louise Rene'e Larsen (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Regnskabs år: --05-20 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Regnskabs år: --05-21 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Stiftere: Louises Multiservice Holding IVS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-05-20 tilføjes Vedtægter: 2016-05-20 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)