Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engholt 8, 8340 Malling (offentliggjort 2022-11-20)
Den 2022-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 238, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2022-11-20)
Den 2016-05-30 sletter virksomheden Ejerskaber: I AM GLASS ApS. (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2016-06-03 sletter virksomheden Ejerskaber: CurtainWallAdviser Denmark ApS. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-03-20 sletter virksomheden Ejerskaber: CurtainWallAdviser Denmark ApS. (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CurtainWallAdviser Denmark ApS. (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 238, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2022-11-20)
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 238, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 238, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Engholt 11, 8340 Malling (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mlading@cw-a.com (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 fjernes Kontaktoplysninger: martinlading@gmail.com (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engholt 11, 8340 Malling (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2018-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalvangen 44, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2017-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalvangen 44, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2017-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: P.P. Ørums Gade 38, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-14 tilføjes Kontaktoplysninger: martinlading@gmail.com (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2017-06-13 fjernes Kontaktoplysninger: mlading@iamglass.com (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-07 tilføjes Legale ejere: Martin Asly Lading (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-04-07 tilføjes Navne: MAL Holding ApS (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-04-06 fjernes Navne: Ashour & Lading Holding ApS (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-04-07 tilføjes Vedtægter: 2017-04-07 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-04-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Asly Lading (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.P. Ørums Gade 38, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-05-30 tilføjes Direktion: Martin Asly Lading (direktør) (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter og aktier i nuværende og eventuelle kommende koncernforbundne selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-30 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: mlading@iamglass.com (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-05-30 tilføjes Navne: Ashour & Lading Holding ApS (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Stiftere: Martin Asly Lading, Anan Ashour (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Vedtægter: 2016-05-30 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-30)